THE ASSOCIATION OF FRIENDS OF ECCLESHOLME BENEVOLENT FUND
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Raises funds for the benefit of the residents at the Masonic Residential Home to provide in-house activities and take residents on out door trips as well as provide other amenities not supplied by the Royal Masonic Benevolent Institution .
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Dibenion Elusennol Erall
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Salford
Llywodraethu
- 05 Medi 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1175246 WEST LANCASHIRE FREEMASONS' CHARITY
- 22 Medi 1980: Cofrestrwyd
- 05 Medi 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2017 | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.68k | £25.61k | £24.50k | £18.72k | £4.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.75k | £14.56k | £55.85k | £17.27k | £2.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 22 Awst 2022 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 13 Mawrth 2022 | 226 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 31 Awst 2020 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 30 MAY 1980 AS VARIED BY SCHEME DATED 9TH JULY 1997 AND 17TH MARCH 2002
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS RESIDENT IN ECCLESHOLME MASONIC HOME, BY ASSISTING IN THE MAINTENANCE OF THE HIGHEST POSSIBLE STANDARDS OF COMFORT AND WELFARE FOR THE SAID RESIDENTS. (FOR FURTHER DETAILS SEE CLAUSE 1 OF DEED).
Maes buddion
CATCHMENT AREA OF HOLME
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window