LAKELAND HOUSING TRUST

Rhif yr elusen: 1175184
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The provision of rented homes for local people who cannot afford to buy or long-term rent accommodation at current market rates.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £471,702
Cyfanswm gwariant: £255,955

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cumbria

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Mawrth 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 701075 THE LAKELAND HOUSING TRUST
  • 19 Awst 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 500996 THE GRANDY NOOK TRUST
  • 17 Hydref 2017: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • LAKELAND HOUSING TRUST (Enw blaenorol)
  • LAKELAND HOUSING TRUST (Enw blaenorol)
  • LAKELAND HOUSING TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
  • THE LAKELAND HOUSING TRUST (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

14 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Christopher Thomas Stafford Batten Cadeirydd 10 June 2024
Dim ar gofnod
Stuart Eric Woodall Ymddiriedolwr 16 May 2023
Dim ar gofnod
Claire McKeever Ymddiriedolwr 16 May 2023
Dim ar gofnod
Yasmin Blamire Ymddiriedolwr 16 May 2023
Dim ar gofnod
Marion Johnston Ymddiriedolwr 25 July 2022
Dim ar gofnod
James Law Ymddiriedolwr 17 January 2022
Dim ar gofnod
Benjamin Richard Palin Dobson Ymddiriedolwr 17 January 2022
Dim ar gofnod
Susan Marjory Tomlinson Ymddiriedolwr 13 May 2019
Dim ar gofnod
Ian Roger Bonham Ymddiriedolwr 13 May 2019
HAWKSHEAD GRAMMAR SCHOOL FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
Diana Ruth Matthews Ymddiriedolwr 18 May 2015
COOPER PATTINSON'S TRUST HOMES
Derbyniwyd: 41 diwrnod yn hwyr
CUMBRIA GARDENS TRUST
Derbyniwyd: 6 diwrnod yn hwyr
JOHN HOLMES Ymddiriedolwr 18 May 2015
BENDRIGG TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
DOREEN ANNE HALL Ymddiriedolwr
THE CONISTON INSTITUTE AND RUSKIN MUSEUM
Derbyniwyd: Ar amser
CHARLES ROBERT ANDREW FLANAGAN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
Helen Caldwell Ymddiriedolwr
THE BARNES CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £276.64k £842.38k £1.01m £756.44k £471.70k
Cyfanswm gwariant £132.64k £149.09k £155.55k £181.06k £255.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £136.82k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £636.69k £644.37k £427.37k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £0 £136.82k £0 N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £205.69k £231.88k £245.72k N/A
Incwm - Arall N/A £0 £0 £83.36k N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £636.69k £0 £427.01k N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £0 £155.55k £181.06k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £149.09k £0 £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 £0 N/A
Gwariant - Arall N/A £0 £0 £0 N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 11 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 11 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 03 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 03 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 17 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 17 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 26 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 26 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 25 Mawrth 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 25 Mawrth 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Cumbria Tourist Business Centre
Windermere Road
Staveley
KENDAL
Cumbria
LA8 9PL
Ffôn:
01539721375