THE GUILDFORD SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Meetings, talks and exhibitions held for members and the public. Makes occasional grants to other organisations. Helps conserve the heritage buildings and environment of the town. Informs members of developments in the town and surrounding area and comments on these to the Borough Council and participates in consultations. Produces an annual magazine and issues newsletters via the website
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Surrey
Llywodraethu
- 07 Mai 2019: y derbyniwyd cronfeydd gan 1169715 THE GUILDFORD SOCIETY
- 25 Awst 2017: CIO registration
- GSOC (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alistair Dermot Smith | Cadeirydd | 07 June 2018 |
|
|
||||
John Harbor | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
John Adney Baylis | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Barry Charles Williams | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Nicholas Clive Allen | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Peter John Coleman | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|
||||
ROSEMARY ELIZABETH NAPP | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|||||
GILLIAN MARY CAMERON | Ymddiriedolwr | 01 June 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.57k | £2.68k | £5.94k | £4.06k | £6.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.67k | £13.08k | £4.41k | £5.83k | £6.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Mawrth 2024 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Mawrth 2024 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 16 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Mawrth 2022 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Mawrth 2022 | 51 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 08 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 25 Aug 2017
Gwrthrychau elusennol
THE SOCIETY IS ESTABLISHED FOR THE PUBLIC BENEFIT AND FOR THE FOLLOWING PURPOSES IN THE AREA COMPRISING THE BOROUGH OF GUILDFORD: 1. TO PROTECT AND ENHANCE ITS BEAUTY AND AMENITY, AND TO STIMULATE PUBLIC INTEREST THEREIN. 2. TO PROMOTE HIGH STANDARDS OF PLANNING AND ARCHITECTURE. 3. TO SECURE THE PRESERVATION, PROTECTION, DEVELOPMENT AND IMPROVEMENT OF FEATURES OF HISTORIC OR PUBLIC INTEREST. 4. TO PURSUE THESE PURPOSES BY MEANS OF MEETINGS, EXHIBITIONS, LECTURES, PUBLICATIONS, OTHER FORMS OF INSTRUCTION AND PUBLICITY, AND PROMOTION OF SCHEMES OF A CHARITABLE NATURE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
92 Wodeland Avenue
GUILDFORD
GU2 4LD
- Ffôn:
- 01483503172
- E-bost:
- info@guildfordsociety.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window