THE ARTS SOCIETY STRATFORD UPON AVON.

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Member of The Arts Society. Arts-based lectures in Stratford-upon-Avon given by approved lecturers. Day visits to museums, galleries etc, extended visits within UK and abroad. Church Recording and Heritage Volunteer teams for projects to preserve UK's historic heritage. Grants made to local organisations for completing arts projects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
17 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Warwig
Llywodraethu
- 26 Chwefror 2018: Cofrestrwyd
- STRADFAS (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Triggs | Cadeirydd | 20 June 2019 |
|
|
||||
CYNTHIA JUNE MUSGRAVE | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|||||
RAYMOND REGINALD DRURY | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Caroline Johnson | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
Anthony John Hughes | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
|
||||
PAUL MILLIKEN | Ymddiriedolwr | 16 June 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £32.62k | £23.01k | £28.07k | £27.66k | £36.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £31.69k | £18.10k | £25.04k | £25.99k | £33.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 10 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 01 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 NOV 2017 as amended on 15 Nov 2018 as amended on 15 Jun 2023
Gwrthrychau elusennol
THE SOCIETY SHALL HAVE AS ITS OBJECTS THE PROMOTION AND ADVANCEMENT OF THE AESTHETIC EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC, THE CULTIVATION, APPRECIATION AND STUDY OF THE DECORATIVE AND FINE ARTS, AND THE GIVING OF AID TO THE PRESERVATION OF THE UNITED KINGDOM'S NATIONAL ARTISTIC HERITAGE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 2
Maudslay House
Woodland Drive
Great Alne
ALCESTER
Warwicks
- Ffôn:
- 01789488049
- E-bost:
- trusteeD@stradfas.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window