SIGHTBOX TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
we are providing Sightboxes for Visually impaired children in the 3rd world countries to help go a long way in education and segregation
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 August 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Lloegr
- Cenia
- Nepal
- Pakistan
- Philipinas
- Rwanda
- Sierra Leone
- Tanzania
- Uganda
- Y Gambia
- Ynysoedd Virgin Prydain
- Zimbabwe
Llywodraethu
- 06 Mehefin 2018: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pa Modou Manneh | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
James Ellis | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
ANGELA WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/08/2019 | 01/08/2020 | 01/08/2021 | 01/08/2022 | 01/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.11k | £10.07k | £13.81k | £6.45k | £4.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.19k | £11.83k | £11.22k | £9.11k | £4.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2023 | 28 Mai 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2022 | 22 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2020 | 21 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Awst 2019 | 14 Mehefin 2020 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Awst 2019 | 07 Gorffennaf 2020 | 36 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 06 Jun 2018
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE NEEDS OF VISUALLY IMPAIRED CHILDREN LOCALLY, NATIONALLY AND INTERNATIONALLY BY PROVIDING A SIGHTBOX CONTAINING ASSISTING TECHNOLGIES TO DEVELOP ESSENTIAL SKILLS FOR EDUCATION AND FUTURE EMPLOYMENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
35 HEATHFIELD COURT
FIRTREE GROVE
WHITBY
ELLESMERE PORT
CH66 2QT
- Ffôn:
- 07525145524
- E-bost:
- ENQUIRE@SIGHTBOXTRUST.CO.UK
- Gwefan:
-
WWW.sightboxtrust.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window