SALISBURY REFORMED SEMINARY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity advances the Christian religion for the public benefit by training and preparing ministers for reformed churches. Training is undertaken at Grove House in Salisbury and in the student's home church. Virtually all training at Grove House is provided by trustees who receive no fees for their services. It is therefore a Seminary for ministers provided by ministers.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 12 Rhagfyr 2017: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev MALCOLM HUBERT WATTS | Cadeirydd | 11 December 2017 |
|
|
||||||
Rev John Thackway | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|
||||||
GEORGE ROLAND BURROWS | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|||||||
RICHARD ALAN CLARKE | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|||||||
Rev DEWI WYN HIGHAM | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|||||||
Pooyan Mehrshahi | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|||||||
Rev NEIL VICTOR PFEIFFER | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|||||||
Rev DAVID WILLIAM KAY | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|||||||
Rev JOHN MALCOLM SAUNDERS | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
|||||||
Christopher John Buss | Ymddiriedolwr | 11 December 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £45.08k | £15.01k | £15.89k | £10.62k | £14.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.69k | £9.36k | £11.31k | £12.89k | £9.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 29 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 12 Dec 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE PUBLIC BENEFIT IN PARTICULAR BUT NOT EXHAUSTIVELY BY TRAINING AND PREPARING MINISTERS FOR REFORMED CHURCHES PRIMARILY IN THE UNITED KINGDOM THEREBY FACILITATING PUBLIC BENEFIT BY WAY OF SPIRITUAL AND PRACTICAL MINISTRY IN THE COMMUNITIES IN WHICH THOSE CHURCHES ARE ESTABLISHED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
89 Trelawney Road
Peverell
PLYMOUTH
PL3 4JY
- Ffôn:
- 07762 183581
- E-bost:
- admin@salisburyseminary.org
- Gwefan:
-
salisburyseminary.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window