THE MEDWAY STREET ANGELS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Medway street Angels, is a non-profit organisation, helping the homeless, actively providing on call support, equipment and essentials in and around the Medway Towns, Maidstone and Swale. Providing food items, drinks and survival items daily.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
48 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 24 Ebrill 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1103664 MEDWAY NEIGHBOURHOOD WATCH ASSOCIATION
- 11 Ionawr 2018: Cofrestrwyd
- MSA (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBER GILBERT | Cadeirydd | 08 October 2017 |
|
|
||||
Mark Weyman | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Steve Nash | Ymddiriedolwr | 16 November 2018 |
|
|
||||
Paul Thompson | Ymddiriedolwr | 04 November 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.04k | £38.22k | £33.94k | £50.61k | £41.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £22.36k | £33.56k | £48.35k | £40.93k | £44.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 12 Awst 2024 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 12 Awst 2024 | 13 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 31 Gorffennaf 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 31 Gorffennaf 2023 | 1 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 19 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 27 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 27 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 08 OCT 2017 AS AMENDED ON 21 DEC 2017
Gwrthrychau elusennol
THE FOLLOWING OBJECT IS FOR THE BENEFIT OF THE LOCAL COMMUNITY IN MEDWAY AND THE SURROUNDING AREA WITHOUT DISTINCTION OF RACE, SEX, POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINION OF THE MEMBERS OF SUCH COMMUNITY, TO SUPPORT, CARE AND TREAT PERSONS IN NEED WHO ARE HOMELESS AND SUFFERING FROM THE EFFECTS OF POVERTY, SICKNESS, DISABILITY, OLD AGE, ALCOHOLISM, DRUG ADDICTION, OFFENDING BEHAVIOUR, OR ANY OTHER MENTAL OR PHYSICAL INFIRMITY, AS AN EXPRESSION OF CHRISTIAN FAITH. TO PROMOTE THE PHYSICAL, MENTAL AND SPIRITUAL HEALTH AND WELLBEING IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY THE PROVISION OF PASTORAL CARE AND THE FORMATION OF A MEDWAY STREET ANGELS PROGRAMME PROVIDING A COMPASSIONATE LISTENING EAR FOR ALL PROBLEMS AND PRACTICAL ADVICE ON STAYING SAFE ON THE STREETS SUCH AS CONTRACT DETAILS FOR TAXI FIRMS/EXTERNAL AGENCIES, WARM DRINKS, SHOES ETC. AND SIMPLE FIRST AID MAY BE ADMINISTERED BY THOSE WHO HAVE HAD APPROPRIATE TRAINING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Pilgrims View
Sandling
MAIDSTONE
ME14 3DQ
- Ffôn:
- 07481999494
- E-bost:
- themedwaystreetangels@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window