AUTHORS' AWARDS AND ADVANCEMENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Literary Awards and Prizes for the celebration and advancement of authors.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 21 Mawrth 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDREW SUBRAMANIAM | Ymddiriedolwr | 07 May 2024 |
|
|||||
Owen David Atkinson | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|||||
Zoey Louise Forbes | Ymddiriedolwr | 10 May 2022 |
|
|||||
The Society of Authors | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|||||
Sarah Olex | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.00k | £376.50k | £109.44k | £464.68k | £64.56k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.00k | £10.50k | £18.32k | £67.83k | £184.65k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Gorffennaf 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 21 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 17 Awst 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 21 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE RESTRICTED SPECIFICALLY TO PROMOTE THE ART OF LITERATURE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC BY: 1 THE ESTABLISHMENT, SUPPORT, MAINTENANCE AND AWARD OF PRIZES; 2 THE PROVISION OF ADVICE, TRAINING, COACHING AND MENTORING TO NEW AUTHORS, UNPUBLISHED AUTHORS, LITERARY EXECUTORS AND BENEFICIARIES AND BY ENGAGING IN OR SUPPORTING RELEVANT RESEARCH AND ENSURING THAT THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH ARE DISSEMINATED TO THE PUBLIC; AND 3 THE RELIEF OF AUTHORS SUFFERING FINANCIAL HARDSHIP. FOR THE PURPOSES OF THIS CLAUSE 3.1, “AUTHORS” MEANS CREATORS OF ALL FORMS OF WORKS INCLUDING LITERARY, DRAMATIC, ARTISTIC, SCIENTIFIC, TECHNICAL, EDUCATIONAL AND MUSICAL WORKS, ADAPTATIONS OR PUBLICATIONS IN WHATEVER FORMAT OR MEDIA OR MULTIMEDIA INCLUDING FILMS, BROADCASTS, PERFORMANCE AND RECORDINGS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Society of Authors
24 Bedford Row
LONDON
WC1R 4EH
- Ffôn:
- 02038802230
- E-bost:
- info@societyofauthors.org.uk
- Gwefan:
-
www2.societyofauthors.org.uk/prizes
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window