DAWATAL ISLAM SOOTHILL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Place of worship for members of the public. Out of hours Islamic education for children. Islamic marriage ceremony's. Funeral services. Educational talks (Both Islamic/health/general well being) Outreach activities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Kirklees
Llywodraethu
- 06 Awst 2018: CIO registration
- DAWATAL ISLAM MOSQUE (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suleman Aswat | Cadeirydd | 01 July 2018 |
|
|||||
Shiraz Valimulla | Ymddiriedolwr | 22 September 2024 |
|
|
||||
Adam Aswat | Ymddiriedolwr | 26 February 2023 |
|
|
||||
Mohammed Dawood | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Akbar Dabharia | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
Ayaz Ayub Vardalia | Ymddiriedolwr | 20 March 2022 |
|
|
||||
ADAM RAVAT | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
BASHIR KHALIFA | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
ABDULHAY DOKRAT | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
||||
ZAID UMARJI | Ymddiriedolwr | 01 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/12/2021 | 30/12/2022 | 30/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £150.26k | £184.29k | £180.60k | £233.80k | £275.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £218.74k | £215.72k | £218.22k | £238.75k | £274.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2023 | 11 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2023 | 11 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2022 | 01 Tachwedd 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2022 | 01 Tachwedd 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Rhagfyr 2021 | 14 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Rhagfyr 2021 | 14 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2020 | 10 Hydref 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2020 | 10 Hydref 2021 | 10 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Tachwedd 2019 | 03 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Tachwedd 2019 | 03 Medi 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 06 Aug 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE TO ADVANCE THE ISLAMIC RELIGION IN THE SOOTHILL AREA OF BATLEY WEST YORKSHIRE (HEREINAFTER CALLED THE ÆAREA OF BENEFITÆ) FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE PROVISION OF A MASJID (PLACE OF WORSHIP) AND MADRESSAH (PLACE OF LEARNING), TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE ISLAMIC FAITH BY ALL MEANS CONSISTENT WITH THE TEACHINGS OF THE HOLY QURAN AND AHAADITH AS INTERPRETED BY THE SUNNI HANAFI DEOBANDI SCHOOL OF THOUGHT AND FOR THE PROVISION OF ISLAMIC FUNERAL SERVICES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dawatal Islam Mosque
West Acre Drive
Soothill
BATLEY
WF17 6PE
- Ffôn:
- 01924424786
- E-bost:
- dawatalislam.mosque@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window