BRECKNOCK SINFONIA TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Brecknock Sinfonia Trust presents concerts of orchestral and chamber music in Brecon Cathedral and surrounding areas, providing opportunities for local musicians, particularly young musicians, to play at a high standard. BST fosters links with other music societies, including South Powys Youth Music. See:www.brecknocksinfonia.org.uk
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Powys
- Sir Fynyw
Llywodraethu
- 10 Mehefin 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN JAMES COOK | Cadeirydd | 04 July 2018 |
|
|
||||
Dorcas Anne Slaney | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
BRYAN SCOTT COLLINS | Ymddiriedolwr | 04 July 2018 |
|
|
||||
VAUGHAN IAN BENNETT FCCA | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|||||
JANET RAYNER FOSTER | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|||||
SONIA ELAINE HAMMOND | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|
||||
SUSAN PATRICIA HANKEY | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/05/2022 | 31/05/2023 | 31/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.33k | £4.93k | £4.51k | £7.73k | £13.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.99k | £985 | £4.80k | £9.30k | £14.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2024 | 17 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2023 | 07 Mawrth 2025 | 341 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2022 | 18 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 21 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 22 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 JUN 2018 AS AMENDED ON 15 MAY 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN, AND APPRECIATION OF, THE ART AND SCIENCE OF MUSIC, IN PARTICULAR ORCHESTRAL MUSIC, BY ANY MEANS THE TRUSTEES SEE FIT, INCLUDING THROUGH: I) THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS II) PROVIDING OPPORTUNITIES FOR MUSICIANS, PARTICULARLY YOUNG MUSICIANS, TO PARTICIPATE IN PERFORMANCES OF ORCHESTRAL MUSIC III) FOSTERING LINKS WITH NEIGHBOURING MUSIC ORGANISATIONS, SCHOOLS AND YOUTH GROUPS TO ENHANCE EDUCATION IN MUSIC AND ITS PERFORMANCE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Ty Cerrig
Llangynidr
Powys
NP8 1LN
- Ffôn:
- 01874 730699
- E-bost:
- susiecello@me.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window