STRUT LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Mentor children and young adults with special needs to gain independence, social skills and self confidence; Engage young people in Lincolnshire who have special needs in activities that will nourish their personal development; Provide excellent quality short breaks for young people aged 8 to 19 years; Provide advocacy services which meet the needs of young people and their families.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 02 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1129461 FLIGHTS FOR LIFE
- 09 Awst 1982: Cofrestrwyd
- STRUT IN THE COMMUNITY (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr CAROL PENELOPE MILLNS | Cadeirydd |
|
|
|||||
KIDS | Ymddiriedolwr | 05 February 2013 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 05/07/1982 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 05/04/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12/06/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/04/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26/05/2010 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 08/12/2011
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE SUFFERING BY PROVIDING A CARING ENVIRONMENT FOR CHILDREN WITH DISABILITIES UP TO AND INCLUDING THE AGE OF 19 WHO LIVE IN OR NEAR LINCOLNSHIRE, NORTH LINCOLNSHIRE AND NORTH EAST LINCOLNSHIRE. 2. TO PROVIDE SUPPORT FOR FAMILIES OF CHILDREN WITH DISABILITIES IN THE FORM OF PARENT SUPPORT GROUPS AND SIBLING GROUPS
Maes buddion
LINCOLNSHIRE, NORTH LINCOLNSHIRE AND NORTH EAST LINCOLNSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
STRUT IN THE COMMUNITY
UNIT 4
OUTER CIRCLE ROAD
LINCOLN
LN2 4HX
- Ffôn:
- 01522527292
- E-bost:
- strutenquiries@kids.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window