CHESTER SHAH JALAL JAME MOSQUE & ISLAMIC CENTRE

Rhif yr elusen: 1182471
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

PRINCIPAL ACTIVITY The aim and objectives of the Mosque and Islamic centre are: To advance the Islamic faith of the inhabitants of Chester and its surrounding areas and in particular, although not exclusively, of the Bangladeshi Muslim inhabitants through prayer, worship, religious teaching and services and the establishment of a mosque and Islamic Centre.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £131,792
Cyfanswm gwariant: £99,276

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Anabledd
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
  • Hamdden
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Gorllewin Swydd Gaerlleon A Chaer
  • Sir Y Fflint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 14 Mawrth 2019: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
MOHAMMED MONCHAB ALI Cadeirydd 29 April 2018
FLINTSHIRE MUSLIM CULTURAL SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
AMDADUR RAHMAN Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
MOHAMMAD KAMAL MIAH SHAH Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
MD MAMUN MIAH Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
BHUIYAN SHAMSUDDIN Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
BASHIR AHMED CHOWDHURY Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
MOHAMMED ENAMUL ISLAM Ymddiriedolwr 05 December 2021
Dim ar gofnod
MOHAMMAD SHOFIUL ISLAM Ymddiriedolwr 29 April 2018
Dim ar gofnod
MOSTAB ALI Ymddiriedolwr 29 April 2018
Dim ar gofnod
MANIK MIAH Ymddiriedolwr 29 April 2018
Dim ar gofnod
MUHAMMED ANGUR MIAH Ymddiriedolwr 29 April 2018
Dim ar gofnod
ABU MIAH Ymddiriedolwr 29 April 2018
Dim ar gofnod
MUHAMMAD JOSIM UDDIN Ymddiriedolwr 29 April 2018
GREATER SYLHET DEVELOPMENT & WELFARE COUNCIL ( U.K.)
Derbyniwyd: 21 diwrnod yn hwyr
ZAHED CHOWDHURY Ymddiriedolwr 29 April 2018
Dim ar gofnod
MUHAMMED MAHMUDUL HAQUE Ymddiriedolwr 29 April 2018
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £80.40k £70.95k £89.38k £105.14k £131.79k
Cyfanswm gwariant £98.18k £108.14k £75.16k £86.16k £99.28k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £28.64k N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £28.64k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 13 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 13 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 29 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 29 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 04 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 04 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 03 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 03 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 10 Chwefror 2021 10 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 10 Chwefror 2021 10 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
25 CLIFTON DRIVE
BLACON
CHESTER
CHESHIRE WEST AND CHESTER
CH1 5LT
Ffôn:
01244665872