THE PROBERT CHARITABLE TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trustees will apply the income and, at their discretion, all or part of the capital of the charity in furthering its objects. The aims and objectives of the charity will be fulfilled principally by channelling grants via The Suffolk Community Foundation to grassroots charities addressing deprivation in Suffolk.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Suffolk
Llywodraethu
- 28 Tachwedd 2019: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Penelope Anne Probert | Ymddiriedolwr | 28 December 2018 |
|
|||||
Thomas Henry Carwardine Probert | Ymddiriedolwr | 27 December 2018 |
|
|
||||
Geoffrey Thomas Carwardine Probert | Ymddiriedolwr | 27 December 2018 |
|
|||||
Charles Robert Barker Hewitson | Ymddiriedolwr | 27 December 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £132.46k | £20.71k | £53.60k | £22.16k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.14k | £44.87k | £62.25k | £22.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | 12 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 10 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 27 DEC 2018 AS AMENDED BY DEED DATED 22 NOV 2019
Gwrthrychau elusennol
1. FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN SUFFOLK AND SURROUNDING DISTRICTS, THE RELIEF OF NEED, FINANCIAL HARDSHIP AND DEPRIVATION, AND THE PROMOTION, PRESERVATION AND PROTECTION OF THE CULTURAL, LANDSCAPE AND BUILT HERITAGE IN THE AREA OF BENEFIT PRINCIPALLY BY THE MAKING OF GRANTS. 2. TO FURTHER SUCH OTHER OBJECTS OR PURPOSES WHICH ARE EXCLUSIVELY CHARITABLE ACCORDING TO THE LAW OF ENGLAND AND WALES AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Great Bevills
Sudbury Road
Bures
CO8 5JW
- Ffôn:
- 01787227237
- E-bost:
- geoffrey.probert@bevills.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window