THE TIFFIN SCHOOL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1185240
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The role of The Tiffin School Foundation is, for the benefit of the public, to support the provision and conduct of Tiffin School or to advance such other exclusively charitable purposes (according to the law of England and Wales) connected with Tiffin School as the charity trustees may in their discretion think fit.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Kingston Upon Thames

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Ionawr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 312997 TIFFIN SCHOOL FOUNDATION
  • 09 Medi 2019: CIO registration
Math o sefydliad:
CIO
Enwau eraill:
  • THE TIFFIN FOUNDATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Pip Phillip Phillips Cadeirydd 09 September 2019
Dim ar gofnod
Stuart Lester Ymddiriedolwr 14 October 2024
TIFFINIAN ASSOCIATION LIMITED
Derbyniwyd: 92 diwrnod yn hwyr
Anthony Millard Ymddiriedolwr 14 October 2024
Dim ar gofnod
Gregory Nutt Ymddiriedolwr 14 October 2024
Dim ar gofnod
John Dickins Ymddiriedolwr 14 October 2024
Dim ar gofnod
James Strong Ymddiriedolwr 14 October 2024
Dim ar gofnod
Peter Geoffrey Church Ymddiriedolwr 02 August 2024
Dim ar gofnod
Simon Tupper Ymddiriedolwr 21 May 2024
Dim ar gofnod
Christopher O'Connell Ymddiriedolwr 20 October 2021
Dim ar gofnod
JAMES HASLER-WINTER Ymddiriedolwr 09 September 2019
Dim ar gofnod
JOHN PAUL KING Ymddiriedolwr 09 September 2019
TIFFINIAN LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHARLES CLOSE SOCIETY FOR THE STUDY OF ORDNANCE SURVEY MAPS
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN KELVIN LULHAM Ymddiriedolwr 09 September 2019
FRIENDS OF KINGSTON MUSEUM AND HERITAGE
Derbyniwyd: Ar amser
JAMES ANDREW TURNER Ymddiriedolwr 09 September 2019
TIFFINIAN LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £362.82k £339.81k £342.91k £516.61k
Cyfanswm gwariant £872.90k £150.48k £159.00k £158.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £476.07k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £8.40k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £32.14k
Incwm - Arall N/A N/A N/A £0
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £158.32k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £324
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £35.83k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Asedau hunan ddefnydd N/A N/A N/A £0
Buddsoddiadau tymor hir N/A N/A N/A £1.13m
Cyfanswm asedau N/A N/A N/A £1.05m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd N/A N/A N/A £0
Cyfanswm rhwymedigaethau N/A N/A N/A £15.19k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 09 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 09 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 26 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 26 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 19 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 19 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 24 Awst 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 24 Awst 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Tiffin School
Queen Elizabeth Road
KINGSTON UPON THAMES
KT2 6RL
Ffôn:
02085464638