MISSION REMISSION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve those in need by reason of ill-health by developing and facilitating support services for cancer survivors.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Rhagfyr 2019: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jane Spurgeon | Cadeirydd | 01 January 2020 |
|
|
||||||
Gavin Wilkinson | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|
||||||
Fiona Mary Tully | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|
||||||
Sarifa Patel | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|||||||
Dr Christine Linda Oates | Ymddiriedolwr | 11 February 2025 |
|
|
||||||
Andrew Morgan | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
||||||
Ryan Pickett | Ymddiriedolwr | 01 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/12/2020 | 01/12/2021 | 01/12/2022 | 01/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.79k | £25.18k | £67.34k | £130.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.76k | £21.20k | £55.01k | £66.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £11.42k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £16.25k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Rhagfyr 2023 | 25 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Rhagfyr 2023 | 25 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Rhagfyr 2022 | 17 Awst 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Rhagfyr 2022 | 17 Awst 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Rhagfyr 2021 | 28 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 01 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Rhagfyr 2020 | 22 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 16 Dec 2019
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THOSE IN NEED BY REASON OF ILL-HEALTH BY DEVELOPING AND FACILITATING SUPPORT SERVICES FOR CANCER SURVIVORS, IN PARTICULAR (BUT NOT LIMITED TO) BY: DEVELOPING AND MAKING AVAILABLE DIGITAL FORUMS AND RESOURCES TO CONNECT THOSE IN NEED WITH EACH OTHER
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
82 Tanner Street
London
SE1 3GN
- Ffôn:
- 07717562596
- E-bost:
- hello@mission-remission.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window