BRITISH OCULOPLASTIC SURGERY SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
British Oculoplastic Surgery Society was founded in 2000 to bring together oculoplastic surgeons from the United Kingdom and Ireland. The aims of the society are to advance education, research and the quality of clinical practice in oculoplastic surgery. The society provides an opportunity for members and trainees to meet and share their expertise and offers information and advice to the public.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
- Ireland
Llywodraethu
- 04 Mawrth 2020: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Katya Amol Tambe | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||||
Austin George McCormick | Ymddiriedolwr | 20 July 2023 |
|
|
||||||
Colin John Vize | Ymddiriedolwr | 03 April 2020 |
|
|
||||||
David Verity | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £54.99k | £72.78k | £232.18k | £182.94k | |
|
Cyfanswm gwariant | £42.37k | £31.64k | £181.71k | £235.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Chwefror 2025 | 18 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 25 Mawrth 2024 | 54 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 25 Mawrth 2024 | 54 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 27 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 04 Mar 2020
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT, TO PRESERVE AND PROTECT PUBLIC HEALTH, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY BY: A)PROMOTING HIGH QUALITY CARE OF PATIENTS UNDERGOING OCULOPLASTIC SURGERY THROUGH DEVELOPING AND PROMOTING STANDARDS OF CARE; B)PROMOTING SCIENTIFIC RESEARCH RELATING TO OCULOPLASTIC SURGERY BY PROVIDING A PLATFORM FOR PRESENTATION AND DISSEMINATION OF SUCH RESEARCH AND BY THE PROVISION OF GRANTS FOR STUDIES AND THEIR PUBLICATION; C)ADVANCING EDUCATION AND TRAINING IN THE FIELD OF OCULOPLASTIC SURGERY AND MEDICINE FOR MEDICAL PRACTITIONERS AND ASSOCIATED HEALTH CARE PROFESSIONALS WORKING IN THIS FIELD; D)EDUCATING THE GENERAL PUBLIC IN ALL MATTERS RELATING TO OCULOPLASTIC SURGERY; E)PROVIDING EXPERT GUIDANCE AND ADVICE ON POLICY TO APPROPRIATE BODIES CONCERNING OCULOPLASTIC SURGERY. THE FIELD OF OCULOPLASTIC SURGERY COMPRISES PERIOCULAR, PLASTIC RECONSTRUCTIVE AND AESTHETIC SURGERY, SPECIALISING IN THE EYELIDS, LACRIMAL, ORBIT, UPPER AND MID-FACE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Royal College Of Ophthalmologists
fao BOPSS Secretary
18 Stephenson Way
London
NW1 2HD
- Ffôn:
- 01482604360
- E-bost:
- secretary@bopss.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window