THE BERNICIA FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the Foundation are to provide for the relief of those in need by reason of poverty, homelessness, old age, mental or physical disability or ill health by the provision of grants, items and services to individuals in need and/or organisations working to relieve such needs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Lloegr
Llywodraethu
- 24 Mehefin 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lesley Moody | Cadeirydd | 17 September 2024 |
|
|
||||
Teri Ann Bayliss | Ymddiriedolwr | 17 September 2024 |
|
|
||||
AVRIL GIBSON | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
|
||||
Carol Meredith | Ymddiriedolwr | 22 November 2019 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £502.60k | £300.00k | £200.00k | £200.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £508.46k | £221.59k | £259.00k | £202.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £502.60k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £508.46k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.57k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £467.89k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Mawrth 2022 | 53 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Mawrth 2022 | 53 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17 JUL 2019 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 22 NOV 2019
Gwrthrychau elusennol
FOR THE PUBLIC BENEFIT TO: 1. PROVIDE AND MANAGE HOUSING, INCLUDING SOCIAL HOUSING, AND PROVIDE ASSISTANCE TO HELP HOUSE PEOPLE AND ASSOCIATED FACILITIES, AMENITIES AND SERVICES FOR POOR PEOPLE OR FOR THE RELIEF OF AGED, DISABLED (WHETHER PHYSICAL OR MENTALLY) OR CHRONICALLY SICK PEOPLE; AND / OR 2. DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF THE MEMBERS OF ANY SOCIALLY AND ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITY IN SUCH A WAY THAT THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET, THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY; AND / OR 3. PREVENT OR RELIEVE POVERTY OR FINANCIAL HARDSHIP; AND / OR 4. PROMOTE SOCIAL INCLUSION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY PREVENTING PEOPLE FROM BECOMING SOCIALLY EXCLUDED, RELIEVING THE NEEDS OF THOSE PEOPLE WHO ARE SOCIALLY EXCLUDED AND ASSISTING THEM TO INTEGRATE INTO SOCIETY; AND / OR 5. PROMOTE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC; AND / OR 6. ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN SUBJECTS RELATING TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND THE PROTECTION, ENHANCEMENT AND REHABILITATION OF THE ENVIRONMENT AND TO PROMOTE STUDY AND RESEARCH IN SUCH SUBJECTS PROVIDED THAT THE USEFUL RESULTS OF SUCH STUDY ARE DISSEMINATED TO THE PUBLIC AT LARGE; AND / OR 7. PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC URBAN OR RURAL REGENERATION IN AREAS OF SOCIAL AND ECONOMIC DEPRIVATION; AND / OR 8. SUPPORT ANY CHARITABLE REGISTERED PROVIDER OF SOCIAL HOUSING IN ACHIEVING ITS CHARITABLE OBJECTS; AND / OR 9. ANY OTHER CHARITABLE OBJECT THAT CAN BE CARRIED OUT FROM TIME TO TIME BY A CHARITY REGISTERED AS A REGISTERED PROVIDER OF SOCIAL HOUSING WITH THE REGULATOR OF SOCIAL HOUSING.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BERNICIA
OAKWOOD WAY
ASHWOOD BUSINESS PARK
ASHINGTON
NE63 0XF
- Ffôn:
- 03448003800
- E-bost:
- jenny.allinson@bernicia.com
- Gwefan:
-
berniciafoundation.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window