WEST END METHODIST CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a community church with extensive pastoral and community activities in Stoke-on-Trent.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £3,650 o 2 grant(iau) llywodraeth
Pobl

21 Ymddiriedolwyr
50 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Stoke-on-trent
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 02 Mehefin 2021: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joseph Neil Adams | Cadeirydd | 01 September 2023 |
|
|||||
SYLVIA ETHEL HICKERMAN | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
JENNIFER MARY WALKER | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
MICHAEL FREDRICK DENNIS | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
RODY RIGUERRE | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
SUSAN ALISON BROWN | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
MARGARET SEEWOOSAHA | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
THOMAS GEORGE BEECH MBE | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
MAUREEN EDITH PROPHETT | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
JASON ANDREW TOFT | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
JOHN BUTLIN | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
SUSAN MARY JONES | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
PAMELA JEAN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
THERESA JOYCE BUTLIN | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
ANN LYNETTE JENNISON | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
Lesley Ann Lloyd | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|||||
SARA MARIE TOFT | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
MARGARET ANNE SUSAN TATTON | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
SUSAN ELAINE FINNEY | Ymddiriedolwr | 02 June 2021 |
|
|
||||
Leanne Margaret LOVATT | Ymddiriedolwr | 21 February 2019 |
|
|
||||
NORMAN GEORGE PROPHETT | Ymddiriedolwr | 01 February 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £50.24k | £162.99k | |
|
Cyfanswm gwariant | £134.41k | £126.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £3.65k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 28 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 26 Chwefror 2024 | 241 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 26 Chwefror 2024 | 241 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF UNION (1932) AND METHODIST CHURCH ACT (1976) ADOPTED 26 OCT 1976
Gwrthrychau elusennol
THE PURPOSES OF THE METHODIST CHURCH ARE AND SHALL BE DEEMED TO HAVE BEEN SINCE THE DATE OF UNION THE ADVANCEMENT OF - (A) THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINAL STANDARDS AND THE DISCIPLINE OF THE METHODIST CHURCH; (B) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CONNEXIONAL, DISTRICT, CIRCUIT, LOCAL OR OTHER ORGANISATION OF THE METHODIST CHURCH; (C) ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY SOCIETY OR INSTITUTION SUBSIDUARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH; (D) ANY PURPOSE FOR THE TIME BEING OF ANY CHARITY BEING A CHARITY SUBSIDIARY OR ANCILLARY TO THE METHODIST CHURCH.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
405 LONDON ROAD
STOKE-ON-TRENT
ST4 5AW
- Ffôn:
- 01782437591
- E-bost:
- centre.manager@westendcentre.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window