THE ROTARY CLUB OF SHIPLEY TRUST FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE PRINCIPAL OBJECTIVE OF THE ROTARY CLUB OF SHIPLEY IS TO UNDERTAKE FUNDRAISING ACTIVITIES AND TO DISTRIBUTE THE MONIES RAISED TO A RANGE OF LOCAL CHARITABLE ORGANISATIONS, TO ROTARY FOUNDATION AND THROUGH ROTARY INTERNATIONAL AND ROTARY DISTRICT APPEALS, TO A RANGE OF PROJECTS INCLUDING WORLD DISASTERS AND FAMINE RELIEF. TO APPLY BOTH THE CAPITAL AND INCOME THEREOF TO OR FOR THE RELIEF OF THE P
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Gwasanaethau
- Lloegr
Llywodraethu
- 22 Hydref 2020: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Craig Glanville Webber | Cadeirydd | 06 October 2020 |
|
|
||||
Robert Arthur Smith | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Dr CHRISTOPHER MICHAEL ILLINGWORTH CLOUGH | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Allen Leslie Davis | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
||||
Terence Michael Slocombe | Ymddiriedolwr | 06 October 2020 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.13k | £13.48k | £13.66k | £13.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.07k | £11.70k | £11.26k | £11.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 12 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 21 Mai 2024 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 21 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 25 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 06 OCT 2020
Gwrthrychau elusennol
THE PRINCIPAL OBJECTIVE OF THE ROTARY CLUB OF SHIPLEY IS TO UNDERTAKE FUNDRAISING ACTIVITIES AND TO DISTRIBUTE THE MONIES RAISED TO A RANGE OF LOCAL CHARITABLE ORGANISATIONS, TO ROTARY FOUNDATION AND THROUGH ROTARY INTERNATIONAL AND ROTARY DISTRICT APPEALS, TO A RANGE OF PROJECTS INCLUDING WORLD DISASTERS AND FAMINE RELIEF. TO APPLY BOTH THE CAPITAL AND INCOME THEREOF TO OR FOR THE RELIEF OF THE POOR AND NEEDY OR SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
31 STATION ROAD
CULLINGWORTH
BRADFORD
31 Station Road
Cullingworth
BD13 5HN
- Ffôn:
- 07342267080
- E-bost:
- robertandjasmin@btinternet.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window