THE MAGNA CARTA TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Magna Carta Trust works to educate the public, especially young people, about the history and contemporary relevance of Magna Carta. It demonstrates Magna Carta as one of the most important British exports through links with those organisations and institutions that promote Magna Carta values in the UK and internationally
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
10 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Rhagfyr 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER SINCLAIR | Ymddiriedolwr | 18 December 2023 |
|
|||||||
Lewis L Neilsen Jr | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||||
Margaret Charlesworth | Ymddiriedolwr | 09 August 2022 |
|
|||||||
Edward Horton | Ymddiriedolwr | 03 August 2022 |
|
|
||||||
Paula Redway | Ymddiriedolwr | 02 August 2022 |
|
|
||||||
Paul Robert Edgar Double | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/03/2024 | |
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £0 |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 26 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 03 Chwefror 2024 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 12 Chwefror 2024 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 13 Dec 2021
Gwrthrychau elusennol
(I) TO PRESERVE AND ENHANCE FOR PUBLIC USE THE SITES AND RESOURCES ASSOCIATED WITH MAGNA CARTA (II) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE SUBJECT OF MAGNA CARTA IN PARTICULAR THROUGH ENCOURAGING AND FACILITATING PUBLIC UNDERSTANDING OF THE ROLE AND IMPACT OF MAGNA CARTA AND ITS HISTORY AND CONTEMPORARY RELEVANCE TO THE RULE OF LAW, HUMAN RIGHTS, DEMOCRARY AND ACCESS TO JUSTICE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
City of London Corporation
Guildhall
Aldermanbury
EC2V 7HH
- Ffôn:
- 07879632870
- E-bost:
- mark@magnacartatrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window