SOUTH HOLLAND LIFE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To promote the arts and heritage of the public in the South Lincolnshire region in particular but not exclusively to advance the education of the residents and advancing their knowledge of local heritage primarily through the establishment and maintenance of a working museum, and through the use of arts and rural crafts.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Lincoln
Llywodraethu
- 13 Gorffennaf 2021: CIO registration
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoffrey Taylor | Cadeirydd | 13 July 2021 |
|
|
||||||||||||
David John Brennan | Ymddiriedolwr | 18 February 2025 |
|
|
||||||||||||
STUART HENDERSON | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||||||||||
Rev IAN ROBERT WALTERS | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|||||||||||||
Suzanne Croucher | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||||||||||
James Le Sage | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||||||||||
Gordon Fawley | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||||||||||
Douglas Stewart Turner | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2022 | 31/07/2023 | 31/07/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £10 | £3.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £1.86k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2024 | 23 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2024 | 23 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 24 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 24 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 13 Jul 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ARTS AND HERITAGE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN THE SOUTH LINCOLNSHIRE REGION IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY TO ADVANCING THE EDUCATION OF THE RESIDENTS AND ADVANCING THEIR KNOWLEDGE OF LOCAL HERITAGE PRIMARILY THROUGH, BUT NOT EXCLUSIVELY THROUGH THE ESTABLISHMENT AND MAINTENANCE OF A WORKING MUSEUM AND THROUGH THE USE OF ARTS AND RURAL CRAFTS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE CHAIN BRIDGE FORGE
HIGH STREET
SPALDING
PE11 1TX
- Ffôn:
- 07960587724
- E-bost:
- info@heritagesouthholland.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window