THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF HOLY TRINITY AND ST JUDE, HALIFAX.

Rhif yr elusen: 1196775
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Promoting in the ecclesiastical parish the whole mission of the Church.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £200,307
Cyfanswm gwariant: £184,273

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Calderdale

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 25 Tachwedd 2021: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • HOLY TRINITY AND ST JUDE PCC, HALIFAX (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Buddsoddi
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

16 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Stuart Malcolm Stobart Cadeirydd 01 April 2021
THE GOODALL TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 187 diwrnod
ZEPHANIAH MUSIC TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Sarah Louise Long Ymddiriedolwr 10 July 2024
Dim ar gofnod
Audrey Lilian Heap Ymddiriedolwr 26 March 2023
Dim ar gofnod
Sarah Michelle Mitchell Ymddiriedolwr 26 March 2023
Dim ar gofnod
William David Kneebone Ymddiriedolwr 23 March 2023
Dim ar gofnod
Sarah Rebecca Hill Ymddiriedolwr 20 March 2022
Dim ar gofnod
Felicity Jayne Hales Ymddiriedolwr 20 March 2022
Dim ar gofnod
Julie Ann Hudson Ymddiriedolwr 20 March 2022
Dim ar gofnod
Margaret Lillian Medhurst Ymddiriedolwr 20 March 2022
Dim ar gofnod
Rev Martin William Parrott Ymddiriedolwr 01 April 2021
Dim ar gofnod
Angela Greenwood Ymddiriedolwr 01 April 2021
Dim ar gofnod
Darrell Hudson Ymddiriedolwr 01 April 2021
Dim ar gofnod
Elaine Kidd Ymddiriedolwr 01 April 2021
Dim ar gofnod
Mark Young Ymddiriedolwr 01 April 2021
Dim ar gofnod
Andrew Nicholas Page Ymddiriedolwr 21 April 2019
THE GOODALL TRUST
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 187 diwrnod
Dr Hilary Megan Felton Ymddiriedolwr 01 October 2006
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £111.79k £200.70k £200.31k
Cyfanswm gwariant £87.51k £108.53k £184.27k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 24 Mawrth 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 24 Mawrth 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 09 Mehefin 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 09 Mehefin 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 31 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 31 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
7 SAVILE ROAD
HALIFAX
HX1 2BA
Ffôn:
07771778026