THE ORDERS AND MEDALS RESEARCH SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
a) assisting members and general public in their research b) actively encouraging and publishing to the general public the results of individual research c) arranging lectures and meetings for the benefit of the benefit of the general public
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
87 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 01 Gorffennaf 2022: CIO registration
- OMRS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Mann | Cadeirydd | 10 September 2022 |
|
|
||||
Christopher Paul Brooks | Ymddiriedolwr | 26 October 2024 |
|
|
||||
Terrence Paul Brewster | Ymddiriedolwr | 26 October 2024 |
|
|
||||
Steven David Trigger | Ymddiriedolwr | 03 August 2024 |
|
|
||||
Dr Robin Thomas | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||
Graham Pitchfork | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||
Graham Grist | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||
Dr Richard Emsley | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
|
||||
JONATHAN TOOHEY | Ymddiriedolwr | 10 September 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £62.44k | £51.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £93.37k | £46.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 10 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 10 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 28 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 01 Jul 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO IS TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF ORDERS, DECORATIONS AND MEDALS AND ALL MATTERS RELATED THERETO, DEDICATED TO THE MEMORY AND HONOUR OF THE ORIGINAL RECIPIENTS, BY: A) ASSISTING MEMBERS AND GENERAL PUBLIC IN THEIR RESEARCH B) ACTIVELY ENCOURAGING AND PUBLISHING TO THE GENERAL PUBLIC THE RESULTS OF INDIVIDUAL RESEARCH C) ARRANGING LECTURES AND MEETINGS FOR THE BENEFIT OF THE GENERAL PUBLIC, AND D) BY ANY OTHER MEANS AS THE TRUSTEES IN THEIR DISCRETION SHALL DETERMINE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
OMRS
71-75 Shelton Street
LONDON
WC2H 9JQ
- Ffôn:
- 01932229281
- E-bost:
- generalsecretary@omrs.org
- Gwefan:
-
omrs.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window