MEDICAL MISSIONARY NEWS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support those who are involved in are making Jesus Christ known through the provision of healthcare services as they bring relief from disease, sickness and suffering in less resourced parts of the world through prayer, grants and the provision of medical care and supplies.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Cymru A Lloegr
- Affganistan
- Albania
- Angola
- Benin
- Cambodia
- Camerwn
- Cenia
- Congo (Gweriniaeth Ddemocrataidd)
- Guatemala
- Gwlad Thai
- India
- Iorddonen
- Madagasgar
- Malawi
- Moldofa
- Mosambic
- Nepal
- Nigeria
- Pakistan
- Periw
- Rwmania
- Tanzania
- Tsieina
- Uganda
- Ukrain
- Yr Aifft
- Zambia
- Zimbabwe
Llywodraethu
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Keith | Cadeirydd | 01 September 2022 |
|
|||||||
Dr Christine Sansom | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|||||||
Samuel Phillips | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Jordan Connell | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Dr Raymond Allen | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Ian Proud | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Dr Jane Macnaughtan | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||||
Jason Freeman | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2023 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £0 | £324.15k | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £333.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 18 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - FOUNDATION Registered 01 Sep 2022
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CIO ARE: (1) THE RELIEF OF SICKNESS, SUFFERING, POVERTY WORLD-WIDE, TO BE CARRIED OUT AS AN EXPRESSION OF THE CHRISTIAN FAITH, INCLUDING BUT NOT BY WAY OF LIMITATION, THROUGH THE PROVISION OF MEDICINES, MEDICAL AIDS AND SUPPLIES; (2) THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH INCLUDING THE PROMOTION OF BIBLICAL CHRISTIAN BELIEFS AND VALUES WORLD-WIDE; (3) THE ADVANCEMENT OF EDUCATION WORLD-WIDE ON THE BASIS OF CHRISTIAN PRINCIPLES. THESE OBJECTS ARE TO BE CARRIED OUT AS AN EXPRESSION OF THE CHRISTIAN FAITH, AS EXPRESSED IN THE CHARITY?S STATEMENT OF FAITH SET OUT IN THE SCHEDULE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Unit 16 Star West
Westmead Drive
Swindon
Wiltshire
SN5 7SW
- Ffôn:
- 01793538200
- E-bost:
- info@mmn.uk.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window