MONEY ADVICE SOUTH TYNESIDE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The object of the CIO is to provide support of the relief of financial hardship in South Tyneside and neighbouring areas by providing a range of impartial money advice and support services to people in financial hardship, including those in debt, who though lack of means would be otherwise unable to obtain such advice.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
1 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- De Tyneside
Llywodraethu
- 06 Tachwedd 2023: CIO registration
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Lesley Jones | Cadeirydd | 06 November 2023 |
|
|
||||
Carol Cowan | Ymddiriedolwr | 17 April 2024 |
|
|
||||
Alan Moody | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|
||||
Diane Jamieson | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
|||||
Rev Sheila Bamber | Ymddiriedolwr | 06 November 2023 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £34.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 12 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | 12 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CIO - ASSOCIATION Registered 06 Nov 2023
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECT OF THE CIO IS THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP IN SOUTH TYNESIDE AND NEIGHBOURING AREAS BY PROVIDING A RANGE OF IMPARTIAL MONEY ADVICE AND SUPPORT SERVICES TO PEOPLE IN FINANCIAL HARDSHIP, INCLUDING THOSE IN DEBT, WHO THROUGH LACK OF MEANS WOULD BE OTHERWISE UNABLE TO OBTAIN SUCH ADVICE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Perth Green Community Association
Inverness Road
JARROW
Tyne And Wear
NE32 4AQ
- Ffôn:
- 07555406416
- E-bost:
- info@moneyadvicest.org
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window