STOCKTON, THORNABY AND DISTRICT SCOUT COUNCIL

Rhif yr elusen: 524704
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The aim of the Scout Association is to promote the development of young people in achieving their full physical, intellectual, social and spiritual potential as individuals, as responsible citizens and as members of their local, national and international communities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £71,274
Cyfanswm gwariant: £47,143

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Stockton-on-tees

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 15 Tachwedd 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 524693 1ST HARTBURN SEA SCOUT GROUP
  • 24 Chwefror 1964: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • STOCKTON DISTRICT SCOUTS (Enw gwaith)
  • STOCKTON, THORNABY AND DISTRICT BOY SCOUTS LOCAL ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Neil Scott Cadeirydd 17 May 2019
CLEVELAND SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Niall James Bean Ymddiriedolwr 26 May 2024
Dim ar gofnod
Adam Alexander Bell Ymddiriedolwr 26 May 2023
Dim ar gofnod
Antony Moody Ymddiriedolwr 20 May 2016
Dim ar gofnod
FREDERICK ALAN ATKINSON Ymddiriedolwr 20 May 2016
Dim ar gofnod
MARGARET NORTH Ymddiriedolwr 02 August 2011
1ST FAIRFIELD SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
SHAUN JONES Ymddiriedolwr 30 July 2011
Dim ar gofnod
PAULINE HYAM Ymddiriedolwr
1ST EGGLESCLIFFE (ST JOHN'S) SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £37.78k £52.96k £66.18k £85.43k £71.27k
Cyfanswm gwariant £45.08k £21.45k £50.24k £59.44k £47.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.33k £16.34k £2.67k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 07 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 07 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 28 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 28 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 16 Awst 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 16 Awst 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 28 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 28 Mai 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 18 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 18 Ebrill 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
26 Briardene Court
Stockton-on-Tees
TS19 8UX
Ffôn:
07562 262449