ASKEW EDUCATIONAL FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
AWARDING GRANTS TO YOUNG PEOPLE, AND ORGANISATIONS FOR YOUNG PEOPLE, IN THE PARISH OF FORD AND ETAL IN NORTHUMBERLAND, TO FURTHER THEIR EDUCATIONAL AND SOCIAL DEVELOPMENT.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Northumberland
Llywodraethu
- 08 Hydref 1975: Cofrestrwyd
- THE ASKEW TRUST (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Bruce Webster | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||
Michael William Bell | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
Rev Charlotte Osborn | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Colin Hardy | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|||||
HON ANDREW HUGH JOICEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JAMES WILLIAM MOLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £269 | £721 | £251 | £288 | £319 | |
|
Cyfanswm gwariant | £300 | £409 | £400 | £250 | £475 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 31 Gorffennaf 2024 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 10 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 14 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 12 Awst 2021 | 13 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 30 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 8 OCTOBER 1975
Gwrthrychau elusennol
1. A YEARLY SUM OF $25 OR SUCH OTHER SUM AS THE COMMISSIONRS APPROVE FROM TIME TO TIME TO BE PAID TO THE MANAGERS FOR THE TIME BEING OF FORD CHURCH OF ENGLAND SCHOOL TO BE APPLIED BY THEM IN DEFRAYING THE COST OF MAINTAINING THE BUILDINGS OF THE SAID SCHOOL. 2. THE RESIDUE OF THE INCOME TO BE APPLIED IN PROMOTING THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PERSONS UNDER THE AGE OF 25 YEARS WHO ARE RESIDENT OR WHO HAVE A PARENT OR PARENTS RESIDENT IN THE PARISH OF FORD WHO ARE IN NIDENT IN THE PARISH OF FORD OR ON THE CHURCH ELECTORAL ROLL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST. MICHAEL, FORD WHO ARE IN NEED OF ASSISTANCE.
Maes buddion
PARISH OF FORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 Etal
CORNHILL-ON-TWEED
Northumberland
TD12 4TN
- Ffôn:
- 07769667201
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window