HORTON VILLAGE HALL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Venue to meet the need of the local and wider community user groups.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 19 Hydref 1988: Cofrestrwyd
- HORTON VILLAGE HALL (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGER BALL | Cadeirydd |
|
|
|||||
Suzanne Clair Wheeldon | Ymddiriedolwr | 11 August 2024 |
|
|
||||
Emily Bloor | Ymddiriedolwr | 11 August 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Moss | Ymddiriedolwr | 11 August 2024 |
|
|
||||
Howard Frank Beswick | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|||||
Susan Julia Clulow | Ymddiriedolwr | 19 May 2021 |
|
|
||||
NORMA HAWKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
EILEEN HOUGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NEIL ANDERTON YATES | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.98k | £31.80k | £27.28k | £62.01k | £15.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.13k | £22.23k | £18.01k | £46.32k | £19.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.27k | £22.60k | £31.75k | £1.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 31 Awst 2024 | 32 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 12 Mai 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 16 Tachwedd 2022 | 109 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 16 Tachwedd 2022 | 109 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 09 Hydref 2020 | 71 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 19 DECEMBER 1987
Gwrthrychau elusennol
PURPOSES OF A VILLAGE HALL FOR USE OF INHABITANTS OF THE PARISH OF HORTON IN THE COUNTY OF STAFFORDSHIRE WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS INCLUDING USE FOR MEETINGS LECTURES AND CLASSES AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDTIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
PARISH OF HORTON STAFFORDSHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Horton Village hall
Horton
LEEK
Staffordshire
ST13 8PU
- Ffôn:
- 01538 306366
- E-bost:
- enquiries@hortonvillagehall.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window