ymddiriedolwyr MEDECINS SANS FRONTIERES (UK)
Rhif yr elusen: 1026588
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sabrina Das | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Dr Caroline Bwango | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Prof Bertrand Taithe | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Edward Monk | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||
Timothy Symington | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Iesha Singh | Ymddiriedolwr | 20 May 2023 |
|
|
||||
Jehangir Dhunjishaw Ghandhi | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
Dr Innocent Muleya | Ymddiriedolwr | 21 May 2022 |
|
|
||||
Emery Igiraneza | Ymddiriedolwr | 20 May 2022 |
|
|
||||
Dr Eve Esther Bruce | Ymddiriedolwr | 23 April 2021 |
|
|
||||
Dr Rachael Mary Craven | Ymddiriedolwr | 13 June 2020 |
|
|
||||
Christopher Peskett | Ymddiriedolwr | 13 June 2020 |
|
|
||||
Vita Sanderson | Ymddiriedolwr | 09 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.