Hanes ariannol PLACE2BE
Rhif yr elusen: 1040756
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.32m | £23.18m | £19.31m | £19.49m | £25.00m | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.33m | £18.38m | £18.97m | £20.72m | £25.08m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.22m | N/A | £1.72m | N/A | £2.07m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.57m | £630.00k | £2.05m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.80m | £12.95m | £9.18m | £8.56m | £12.41m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £175.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £9.50m | £10.21m | £10.13m | £10.75m | £12.36m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.00k | £18.00k | £4.00k | £0 | £229.00k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £10.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £10.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £16.30m | £17.40m | £18.09m | £19.51m | £23.56m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.03m | £972.00k | £876.00k | £1.21m | £1.52m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £168.14k | £35.00k | £0 | £2.00m | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.