ymddiriedolwyr CALDECOTE CE ACADEMY PTFA
Rhif yr elusen: 1041159
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Emmaline Maudlin | Cadeirydd | 10 September 2016 |
|
|
||||
Stephanie White | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|||||
Victoria Leftwich | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
Stephanie Tozer | Ymddiriedolwr | 13 January 2023 |
|
|
||||
Lisa Jane Ford | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Laura Smith | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Catherine Helen Baker | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
CATHERINE MARY SPENCER | Ymddiriedolwr | 12 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.