ymddiriedolwyr MIRACLES
Rhif yr elusen: 1041449
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helena Clavel-Flores | Cadeirydd | 07 November 2018 |
|
|
||||
Toby Wilson | Ymddiriedolwr | 15 February 2021 |
|
|
||||
Matthew Anderson | Ymddiriedolwr | 30 September 2020 |
|
|
||||
Sunara Louise Spires | Ymddiriedolwr | 08 July 2020 |
|
|
||||
RODRIGO RODRIGUEZ MINGUELA | Ymddiriedolwr | 22 September 2016 |
|
|
||||
Benjamin Charles Beresford Williams | Ymddiriedolwr | 04 May 2016 |
|
|
||||
MARIE-ANTOINETTE PEREIRE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT BEAN A.C.A. | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.