ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF ST JAMES' CHURCH NAYLAND
Rhif yr elusen: 1052641
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLAN WILLIAM MACHIN | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Cameron Duncan | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
JONATHAN PEARSON | Ymddiriedolwr | 26 January 2021 |
|
|
||||
KATHY HUNT | Ymddiriedolwr | 01 June 2014 |
|
|
||||
JOHN PARTRIDGE | Ymddiriedolwr | 17 April 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.