ymddiriedolwyr THE GUILD OF BENEVOLENCE OF THE INSTITUTE OF MARINE ENGINEERING, SCIENCE AND TECHNOLOGY
Rhif yr elusen: 208727
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor James Crabbe CMarSci | Cadeirydd | 24 March 2022 |
|
|
||||
Neil Atkinson MNM BSc | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||
Captain Henry Bryan Anthony Richard Andrews BSc AFNI | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|||||
Christopher Goldsworthy CEng | Ymddiriedolwr | 18 January 2024 |
|
|
||||
Alexander Campbell | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|||||
Gary John Hindmarch CEng | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Dr Sajid Hussain CEng | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Neil Darby BA FCA | Ymddiriedolwr | 14 March 2020 |
|
|
||||
Eur Ing Elisabeth Diane Wilson CEng | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
Ronald Keuning CEng | Ymddiriedolwr | 14 March 2019 |
|
|
||||
MARTIN MURPHY | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|||||
Eur Ing Peter Simon Rickaby CEng | Ymddiriedolwr | 15 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.