ymddiriedolwyr TRANSFORM HOUSING & SUPPORT
Rhif yr elusen: 264133
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Mark Smedley FCMA ACC | Cadeirydd | 29 November 2019 |
|
|
||||
Alec Sanderson | Ymddiriedolwr | 01 December 2022 |
|
|
||||
Sanjay Gulati | Ymddiriedolwr | 27 July 2022 |
|
|
||||
Natalia Kolotneva | Ymddiriedolwr | 29 July 2021 |
|
|
||||
Michael William Ryan | Ymddiriedolwr | 18 June 2020 |
|
|
||||
Paul Rees | Ymddiriedolwr | 29 November 2019 |
|
|
||||
Julie Anne Bradley | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Katie Wadey | Ymddiriedolwr | 06 June 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.