ymddiriedolwyr ST CATHERINE'S HOSPICE LIMITED
Rhif yr elusen: 281362
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary James Needle | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|||||
Jonathan Robert Ellis | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Thomas Mark Lay | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Renee Hobson | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Julia Elliott | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||
Diana Lesley Riley | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||
Philip Alexander Ingleby | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Richard Martin Griffin | Ymddiriedolwr | 30 November 2020 |
|
|
||||
Gregory Andrews | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
Nicola Neal-Smith | Ymddiriedolwr | 23 October 2017 |
|
|
||||
Catherine Blackburn | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|
||||
Alison Livesley | Ymddiriedolwr | 17 October 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.