ymddiriedolwyr VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301392
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN GOLDING | Cadeirydd | 30 December 2011 |
|
|
||||
Christine Packer | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Melanie Fray | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Andrew Merryweather | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
Victor Goodey | Ymddiriedolwr | 10 August 2022 |
|
|
||||
Brian Turner | Ymddiriedolwr | 10 April 2018 |
|
|
||||
Andrew Hull | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
||||
Nicola Walton | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
||||
David Eversden | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
||||
IAN BUTCHER | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
||||
JANE MILLS | Ymddiriedolwr | 30 December 2011 |
|
|
||||
Linda Ann Golding | Ymddiriedolwr | 10 October 2007 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.