Hanes ariannol EVANGEL CHURCH (DURHAM)
Rhif yr elusen: 1081574
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.88k | £38.85k | £37.09k | £46.29k | £46.26k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.17k | £30.21k | £29.50k | £44.70k | £57.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £380 | N/A | £160 | £160 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.