ymddiriedolwyr BOOK AID INTERNATIONAL
Rhif yr elusen: 313869
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr ALICE MARJORIE SHEILA PROCHASKA | Cadeirydd | 01 February 2022 |
|
|||||
Alan James David Hurcombe | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Paula Lee Clarke | Ymddiriedolwr | 27 June 2024 |
|
|
||||
Alexandra Emma Jones | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Dr Anne Makena | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Chioma Michelle Okwudiafor | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Susan Hutton | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|||||
Dhivya O'Connor | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Zainab Umar | Ymddiriedolwr | 08 October 2020 |
|
|
||||
NICHOLAS ALLEN MA | Ymddiriedolwr | 21 September 2017 |
|
|
||||
Pam Dix | Ymddiriedolwr | 21 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.