ymddiriedolwyr DENTAID LIMITED
Rhif yr elusen: 1075826
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Evans | Ymddiriedolwr | 07 December 2020 |
|
|
||||
Fiona Ruth Ellwood | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|
||||
Sally Katrina Reading | Ymddiriedolwr | 09 November 2018 |
|
|
||||
CRISPIN KEANIE | Ymddiriedolwr | 10 November 2017 |
|
|
||||
Dr Mark Inman | Ymddiriedolwr | 03 April 2014 |
|
|
||||
Dr JANE LELEAN | Ymddiriedolwr | 06 June 2013 |
|
|
||||
Dr RICHARD PETER GUYVER | Ymddiriedolwr | 08 November 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.