Hanes ariannol COMPASSION UK CHRISTIAN CHILD DEVELOPMENT
Rhif yr elusen: 1077216
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.46m | £46.81m | £50.84m | £50.54m | £51.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £43.82m | £46.40m | £48.90m | £49.91m | £50.10m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £158.00k | £322.00k | £279.94k | £168.77k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £44.06m | £46.55m | £50.78m | £50.45m | £50.80m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £381.00k | £221.00k | £52.00k | £71.10k | £70.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £26.00k | £15.00k | £1.00k | £24.20k | £258.91k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £24.00k | £0 | £0 | £7.11k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £168.00k | £151.00k | £320.00k | £640.46k | £1.25m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £38.80m | £40.83m | £45.33m | £44.94m | £44.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £5.02m | £5.58m | £3.58m | £4.97m | £5.90m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.00k | £17.00k | £79.00k | £87.41k | £72.03k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £33.11m | £34.99m | £38.93m | £38.46m | £37.49m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.