ymddiriedolwyr AAINA WOMEN'S GROUP
Rhif yr elusen: 1081537
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADIA SALIMI | Cadeirydd |
|
|
|||||
Naseema Syed | Ymddiriedolwr | 06 November 2018 |
|
|
||||
Sajida Habib | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|
||||
Roxana Khan | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|
||||
PAT BECKFORD | Ymddiriedolwr | 17 March 2016 |
|
|
||||
Nasmin Begum | Ymddiriedolwr | 22 May 2015 |
|
|
||||
Shamoli Shamme | Ymddiriedolwr | 10 April 2014 |
|
|
||||
Mariam Mohamed | Ymddiriedolwr | 10 April 2014 |
|
|
||||
NUSRAT RAJA | Ymddiriedolwr | 14 December 2011 |
|
|
||||
KHOSI MANAKA | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.