BINGHAM AMATEUR OPERATIC SOCIETY
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Musicals, concerts and pantos for the community
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl
7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Nottingham
Llywodraethu
- 16 Ionawr 2002: Cofrestrwyd
- BINGHAM MUSICAL THEATRE COMPANY (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Green | Cadeirydd | 26 September 2018 |
|
|
||||
Ben Bradley | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Emily Hudson | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|||||
Nik Hudson | Ymddiriedolwr | 31 October 2022 |
|
|
||||
Karen Richards | Ymddiriedolwr | 21 April 2022 |
|
|||||
Emma Townsend | Ymddiriedolwr | 23 April 2018 |
|
|
||||
STEVE WARRINER | Ymddiriedolwr | 01 September 2010 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.73k | £873 | £0 | £1.03k | £7.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.20k | £856 | £67 | £485 | £4.80k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Gorffenaf 2023 | 26 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffenaf 2023 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Gorffenaf 2022 | 05 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffenaf 2022 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Gorffenaf 2021 | 25 Tachwedd 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffenaf 2021 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Gorffenaf 2020 | 25 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffenaf 2020 | Not Required | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Gorffenaf 2019 | 25 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffenaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2 APRIL 2001 AS AMENDED 5 NOVEMBER 2001.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE PUBLIC EDUCATION IN THE DRAMATIC ARTS AND TO FURTHER THE DEVELOPMENT OF THE PUBLIC APPRECIATION IN THE SAID ARTS.
Maes buddion
NOT DEFINED
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
20 CAMPION WAY
BINGHAM
NOTTINGHAM
NG13 8TR
- Ffôn:
- 01949831615
- E-bost:
- bmtc@hotmail.co.uk
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window