Hanes ariannol TINTAGEL MEMORIAL PLAYING FIELDS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1088744
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (15 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 12/03/2019 | 12/03/2020 | 12/03/2021 | 12/03/2022 | 12/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.33k | £10.29k | £10.41k | £2.42k | £40.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.91k | £9.63k | £1.75k | £125 | £5.70k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.