ymddiriedolwyr ST ANDREW HOLBORN AND STAFFORD'S CHARITY
Rhif yr elusen: 1095045
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BISHOP OF FULHAM | Cadeirydd | 01 January 2018 |
|
|||||||||||||||||||
Rev James Rodney Haith | Ymddiriedolwr | 28 November 2023 |
|
|
||||||||||||||||||
DAVID BALLANCE | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||||||||||||||||
Neil Anderson | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|
||||||||||||||||||
Paul Nicholas Martinelli CC | Ymddiriedolwr | 10 March 2022 |
|
|
||||||||||||||||||
Paul Silas Weston | Ymddiriedolwr | 03 June 2021 |
|
|||||||||||||||||||
Jeremy Lewis Simons OBE | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||||||||||||||||
Rev CHRISTOPHER MICHAEL SMITH | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|||||||||||||||||||
Nasim Ali OBE | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.