Hanes ariannol THE SOCIETY FOR THE PROTECTION OF ANCIENT BUILDINGS
Rhif yr elusen: 1113753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.87m | £1.54m | £1.34m | £1.60m | £2.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.67m | £1.62m | £1.49m | £1.87m | £1.70m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £196.31k | £103.91k | £113.93k | £109.34k | £157.43k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £932.99k | £723.99k | £580.44k | £271.84k | £1.03m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £116.41k | £118.46k | £114.43k | £374.22k | £125.91k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £743.16k | £588.55k | £551.19k | £862.85k | £779.73k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £73.27k | £93.95k | £71.93k | £67.34k | £81.59k | |
|
Incwm - Arall | £5.07k | £11.91k | £23.50k | £26.72k | £9.70k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £727.75k | £529.20k | £462.83k | £113.37k | £880.63k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.38m | £1.34m | £1.19m | £1.58m | £1.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £287.44k | £283.65k | £301.19k | £294.36k | £220.12k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.80k | £20.92k | £17.33k | £20.09k | £29.98k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £73.68k | £55.69k | £6.47k | £83.52k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £15.75k | £14.99k | £17.44k | £18.31k | £18.49k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.