ymddiriedolwyr TAMESIDE, OLDHAM AND GLOSSOP MIND
Rhif yr elusen: 1123549
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHERYL EASTWOOD | Cadeirydd | 27 April 2015 |
|
|
||||
Sophie Dawson | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||
Dr Keith Jeffery | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|
||||
ALICE COREN | Ymddiriedolwr | 05 July 2021 |
|
|
||||
Amanda Flynn | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Karen Beal | Ymddiriedolwr | 15 June 2021 |
|
|
||||
Bilal Mirza | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|
||||
Richard Umpleby | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
||||
Victoria Jane Murcott | Ymddiriedolwr | 23 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.