ymddiriedolwyr THE BRITISH ASIAN TRUST
Rhif yr elusen: 1127366
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shonnel Malani | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||||||||||||
Aatif Hassan | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||||||||||||
Khatun Sapnara | Ymddiriedolwr | 19 July 2023 |
|
|
||||||||||||||
Varun Chandra | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||||||||||||
Dr Shenila Rawal | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||||||||||||
Farzana Baduel | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||||||||||||
Ganesh Ramani | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|
||||||||||||||
Lord Jitesh Kishorekumar Gadhia | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|
||||||||||||||
Shalni Arora | Ymddiriedolwr | 26 November 2015 |
|
|||||||||||||||
ASIF RANGOONWALA | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.