ymddiriedolwyr GOOD VIBRATIONS (MUSIC) LIMITED
Rhif yr elusen: 1126493
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nicholas Jolliffe | Cadeirydd | 09 May 2018 |
|
|
||||
Katharine Campbell-Green | Ymddiriedolwr | 07 March 2024 |
|
|
||||
Carolyn Hendry | Ymddiriedolwr | 07 September 2023 |
|
|
||||
Mark Tantam | Ymddiriedolwr | 18 August 2022 |
|
|||||
Rachel Driscoll | Ymddiriedolwr | 18 August 2022 |
|
|
||||
Hannah Pereira-Johns | Ymddiriedolwr | 01 May 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.