ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST PHILIP'S, DORRIDGE WITH ST JAMES', BENTLEY HEATH IN THE BENEFICE OF DORRIDGE AND BENTLEY HEATH
Rhif yr elusen: 1133831
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV Duncan Hill-Brown | Cadeirydd |
|
|
|||||
Chung Ling Choi | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Rebekah Hannah Baugh | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Jeffrey Allan Farnes | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Laura Anne Bates | Ymddiriedolwr | 12 May 2024 |
|
|
||||
Christian Wyndham Hughes | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Felicity Price | Ymddiriedolwr | 14 May 2023 |
|
|
||||
Caroline Helen Egan | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
Andrew William Steven Carswell | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||
Sarah Elizabeth Jane Sasse | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Lisa Maines | Ymddiriedolwr | 09 May 2016 |
|
|
||||
Richard Edmund Arbuthnot | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Derek Peter Timms | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.